Entreprise : GREEN FOREST APPROVED - SIREN 792 662 223
Identité
Dénomination
GREEN FOREST APPROVED
Sigle
GFA
SIREN (siège)
792 662 223
Date d'immatriculation au RNE
26/04/2013
Début d’activité
17/04/2013
Date de fin de la personne morale
25/04/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, détention, vente, exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce de produits alimentaires, bar, restauration traditionnelle et rapide.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
7 PL VENDOME 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Attia VICTOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
Cohen EMILE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
Naudon CEDRIC , SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/04/2013
Siret
79266222300017
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, détention, vente, exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce
Adresse
7 PL VENDOME
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/06/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201500302 désigne liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Guy Elmalek, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Me Gérard Philippot
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 04/02/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201500302 date de cessation des paiements le 21/01/2015, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, administrateur : Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 04/06/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).