Entreprise : SISA LES PLEIADES - SIREN 792 509 309
Identité
Dénomination
SISA LES PLEIADES
SIREN (siège)
792 509 309
Date d'immatriculation au RNE
18/04/2013
Début d’activité
18/04/2013
Date de fin de la personne morale
17/04/2112
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
Activité principale
Sans activité
Activités principales de l’objet social
Conformément aux dispositions des articles L.4041-2 et R.4041-1 du Code de la santé publique, la société a pour objet l'exercice en commun par ses associés, d'activités :de coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin, d'éducation thérapeutique telle que définie à l'article L. l 16l-l du Code de la santé publique,de coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L.4011-1 du Code de la santé publique.
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 E RUE DE LA POUDRIERE 97450 SAINT-LOUIS FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARAU GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Les Avirons
Nom, Prénom(s)
COSSE LAURENCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Les Avirons
Nom, Prénom(s)
HO-QUOC-KHANH X
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
PAYET GLADYS , MARIE , ANGE
Nom d'usage
GASC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
SAINT LOUIS
Nom, Prénom(s)
RIBET JACQUES , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
TAUPIN VERONIQUE , CATHERINE
Nom d'usage
GABRIELE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
SELARL DOCTEUR JACQUES RIBET
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/2013
Siret
79250930900029
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale règlementée, Artisanale
Activité principale
Exercice en commun par associés d'activités de coordination thérapeutique - éducation thérapeutique - coopération entre les professionnels de santé
Autres Activités
Exercice en commun par associés d'activités de coordination thérapeutique - éducation thérapeutique - coopération entre les professionnels de santé
Adresse
3 E RUE DE LA POUDRIERE
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
79250930900011
Adresse
8 RUE SAINT JULIEN
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
727
Date d'ajout
10/03/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes et associé à compter du 01/09/2014 : Nouveau : BARAU Georges, Gérant, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4265
Date d'ajout
06/12/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 05/09/2013 : Partant : FONTAINE Denise, Marie-Christine, Gérant, Associé Nouveau : GASC Gladys, Marie, Ange, Gérant, Associé indéfiniment et solidairement responsable Transfert du siège social à compter du 05/09/2013 : Ancienne adresse : 8 rue Saint-Julien 97450 Saint-Louis Nouvelle adresse : 3 E rue de la Poudrière 97450 Saint-Louis
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Autres modifications à compter du 05/09/2013: - cession de parts sociales
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).