Entreprise : AXIONA CAPITAL - SIREN 792 470 130
Identité
Dénomination
AXIONA CAPITAL
SIREN (siège)
792 470 130
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2013
Début d’activité
06/04/2013
Date de fin de la personne morale
18/04/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, cession et gestion de toutes valeurs mobilières ; prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises ; animation et coordination des sociétés auxquelles la société est intéressée, notamment par l'accomplissement de tous mandats de gestion, direction contrôle et plus spécialement toutes prestations de services commerciaux, administratifs et autres.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
124 RUE BUGEAUD 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEULLIEUX LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Collonges-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
VINCENT RICHARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Collonges-au-Mont-d'Or
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/04/2013
Siret
79247013000016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
124 RUE BUGEAUD
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/017829
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/04/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/017875
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/04/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/052494
Date d'ajout
03/11/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/10/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur REGOND Thierry en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/014791
Date d'ajout
10/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/03/2016 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VANIER Alain. Juge commissaire suppléant : Monsieur DEFOND Eric. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 19/11/2015
Numéro d'observation
F15/042790
Date d'ajout
22/10/2015
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 22/10/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).