Entreprise : HGS PME CONSTRUCTION - SIREN 792 334 179
Identité
Dénomination
HGS PME CONSTRUCTION
SIREN (siège)
792 334 179
Date d'immatriculation au RNE
09/04/2013
Début d’activité
01/04/2013
Date de fin de la personne morale
08/04/2112
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Bâtiment tout corps d'état neuf et rénovation, travaux de plomberie, électricité, chauffage, dépannage, peinture et l'importation et l'exportation de matériel électrique.
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
1 RUE JEANNE MEURDRA 92160 ANTONY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YOUSFI HALIMA
Nom d'usage
VALLS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Antony
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79233417900019
Nom commercial
HGS CONTINENTAL EQUIPMENT
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bâtiment tout corps d'état neuf et rénovation, travaux de plomberie, électricité, chauffage, dépannage, peinture et l'importation et l'exportation de matériel électrique.
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
1 RUE JEANNE MEURDRA
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8787
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8787
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27/01/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Herbaut-Pecou Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/01/2022
Numéro d'observation
94086
Date d'ajout
24/09/2021
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Nanterre en date du 24/09/2021, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. , à l'encontre de Mme Halima YOUSFI née le 9/03/1970 à Bougie (Algérie), pour une durée de 1 ans
Numéro d'observation
97226
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15/01/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2018J00299 désigne liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Gaël Couturier 16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB21 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Numéro d'observation
80179
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02/10/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
56747
Date d'ajout
03/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 03/04/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00299 , date de cessation des paiements le 04/10/2016 désigne Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Gaël Couturier 16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB21 92040 Paris la Défense Cedex avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 03/10/2018 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
80794
Date d'ajout
09/04/2013
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2019-01-15 Prononciation liquidation judiciaire 2019-05-02 GTC 92 GTC 92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).