Entreprise : SCI L'ADRECH - SIREN 792 300 436
Identité
(Entreprise radiée le 07/06/2022)
Dénomination
SCI L'ADRECH
SIREN (siège)
792 300 436
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2013
Date de fin de la personne morale
04/04/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
25420 EUR
Adresse du siège
1079 BD ERNEST DEVAUX 04100 MANOSQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIBLEMONT THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
GARNIER MAX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
BASSANELLI MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
CAPO PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
HENRY XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
JAUBERT ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Villeneuve
Nom, Prénom(s)
HUS BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Villeneuve
Nom, Prénom(s)
AMIEL MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
LEROY SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
MILLET MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
REYNAUD THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Saint-Pons
Nom, Prénom(s)
ARCHILOQUE ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
La palud sur Verdon
Nom, Prénom(s)
LACAMBRA DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Cavaillon
Nom, Prénom(s)
LUTHEREAU JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Pierrevert
Nom, Prénom(s)
POURCHIER ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
REYNAUD MAXIME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Manosque
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/03/2013
Siret
79230043600013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, l'aménagement, l'administration, la gestion et la location de terrains agro-sylvicoles destinés à la pratique cynégétique.
Adresse
1079 BD 1079 boulevard Ernest Devaux
04100 , Manosque - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3920
Date d'ajout
07/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Manosque le 07/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1614
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).