Entreprise : TERRE DES VIGNES - SIREN 792 209 843
Identité
(Entreprise radiée le 19/10/2020)
Dénomination
TERRE DES VIGNES
SIREN (siège)
792 209 843
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2013
Date de fin de la personne morale
02/04/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
317 CHE DES BONNETIERES 69480 POMMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHOTS BENOIT , JACQUES , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Couzon-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
SORDET DAVID , HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/03/2013
Siret
79220984300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité immobilière
Adresse
317 CHE 317 Chemin des Bonnetières
69480 , Pommiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).