Entreprise : INNOVERRE - SIREN 792 196 578
Identité
Dénomination
INNOVERRE
SIREN (siège)
792 196 578
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2013
Début d’activité
18/03/2013
Date de fin de la personne morale
02/04/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toute activité de transformation du verre
Code APE
2312Z - Façonnage et transformation du verre plat
Capital social
81600 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE LA CROIX DU HINDRE 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU HINDRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ENNJIMI SAID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
LIMOGES
Dénomination
EUROPEENNE D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Dénomination
L 2 P AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/03/2013
Siret
79219657800019
Nom commercial
INNOVERRE
Enseigne
INNOVERRE
Code APE
2312Z - Façonnage et transformation du verre plat
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toute activité de transformation du verre
Adresse
9 RUE DE LA CROIX DU HINDRE
35310 , BREAL-SOUS-MONTFORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU HINDRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
33513
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 11/07/2017 nommant SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Rue d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
77998
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes prononce en date du 16/06/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00261 , date de cessation des paiements le 30/09/2014 , désigne liquidateur SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
59350
Date d'ajout
06/08/2014
Description
Cette société est devenue SAS pluripersonnelle le 01/07/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).