Entreprise : COOPERATIVE UNITE TRANSPORT - SIREN 792 145 146
Identité
Dénomination
COOPERATIVE UNITE TRANSPORT
SIREN (siège)
792 145 146
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2013
Début d’activité
01/04/2013
Date de fin de la personne morale
09/04/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de transport à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Faciliter à ses associés chefs d'entreprises l'exercice de leur activité professionnelle de transporteur routier de marchandises ou de matériels.
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital minimum
116250 EUR
Adresse du siège
RES DU MORNE BERNARD A MOUDONG 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE UCG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNELIE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
MANIJEAN PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79214514600017
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Faciliter à ses associés chefs d'entreprises l'exercice de leur activité professionnelle de transporteur routier de marchandises ou de Matériels
Adresse
RES DU MORNE BERNARD A MOUDONG
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE UCG
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13480
Date d'ajout
30/08/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/11/2018 :Partant : STRAZEL Sylvestre, Jean-Marie, SecrétaireModifié : JOMBERT Christophe, Président du conseil d'administrationModifié : CELIGNY Francis, Hilaire, deuxième Vice-présidentModifié : VINGUIDASSALON Ruddy, Henri, premier vice présidentModifié: KINDEUR Gilbert, Jules, SecrétaireModifié : FERRAND Edward, Rudice, TrésorierModifié : STANISLAS-ANSSONIA Eléonore, Frantz, membreModifié : KINDEUR Joachim, Georges, MembreModifié : EPILE Elia, Véronique, MembreJAL : Nouvelles Etincelles en date du 17 janvier 2019Observation du déclarant : Election du bureau pour une durée de deux ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1547
Date d'ajout
07/04/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/12/2015 :Partant : ZADIGUE Harry, Jean, SecrétaireNouveau : FERRAND Edward, Rudice, TrésorierChangement de qualité : JOMBERT Christophe, Trésorier devient Président du conseil d'administrationChangement de qualité : STRAZEL Sylvestre, Jean-Marie, Président devient SecrétaireAnn lég : Nouvelles Etincelles en date du 03/03/2016
Numéro d'observation
6129
Date d'ajout
22/11/2013
Description
Correction de la formalité N°97125595298 en date du 22/04/2013Dénomination : COOPERATIVE UNITE DE TRANSPORT corrigée par COOPERATIVE UNITE TRANSPORTCapital variable.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).