Entreprise : SCP DELTA DENTAIRE - SIREN 792 075 780
Identité
(Entreprise radiée le 10/10/2023)
Dénomination
SCP DELTA DENTAIRE
SIREN (siège)
792 075 780
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2013
Fermeture de l'établissement - 79207578000017
- Date d'effet de la fermeture : 02/02/2015
Fermeture de l'établissement - 79207578000025
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2022
Date de fin de la personne morale
25/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Autre société civile professionnelle
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
110 RUE ETIENNE LENOIR 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANGLOIS DIMITRI , MAXIME
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Villeneuve-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
CASTELLVI DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Castries
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS CINDY , SARAH
Nom d'usage
FURLAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Saint-Bauzille-de-Montmel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/2013
Siret
79207578000017
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Nature de l'établissement
Activité principale
Pratique dentaire
Adresse
25 AV AMEDEE BOLLE
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KM DELTA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/02/2015
Siret
79207578000025
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Nature de l'établissement
Activité principale
Pratique dentaire
Adresse
110 RUE ETIENNE LENOIR
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/023416
Date d'ajout
08/07/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/023416
Date d'ajout
08/07/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/06/2022 - Siège de la liquidation : 110 Rue Etienne Lenoir 30900 NIMES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Cévennes Magazine du 09/07/2022
Numéro d'observation
F22/023416
Date d'ajout
08/07/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : FRANCOIS Cindy Sarah nom d'usage : FURLAN Cindy n'est plus gérant FRANCOIS Cindy Sarah nom d'usage : FURLAN Cindy devient liquidateur FRANCOIS Cindy Sarah nom d'usage : FURLAN Cindy n'est plus Associé CASTELLVI Denis nom d'usage : CASTELLVI Denis n'est plus gérant CASTELLVI Denis nom d'usage : CASTELLVI Denis devient liquidateur CASTELLVI Denis nom d'usage : CASTELLVI Denis n'est plus Associé LANGLOIS Dimitri Maxime nom d'usage : LANGLOIS Dimitri n'est plus gérant LANGLOIS Dimitri Maxime nom d'usage : LANGLOIS Dimitri devient liquidateur LANGLOIS Dimitri Maxime nom d'usage : LANGLOIS Dimitri n'est plus Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).