Entreprise : FRIEDLAND INVEST A 25 - SIREN 792 048 993
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2022)
Dénomination
FRIEDLAND INVEST A 25
SIREN (siège)
792 048 993
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2013
Date de fin de la personne morale
27/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
ZAC ETANG Z ABRICOT 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM AGORA BAT C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CUNNAC MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
ROBERT AXEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Limoux
Nom, Prénom(s)
OUHDOUCH SAID
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
COSTE MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Uchaud
Nom, Prénom(s)
MORIN ERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
ISSY LES MOULINEAUX
Nom, Prénom(s)
DUBOUT BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
MICHOTTE PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Arcachon
Nom, Prénom(s)
PHILIPPON FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Rueil Malmaison
Nom, Prénom(s)
JOLY JEAN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PEREZ GUY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
les Lilas
Nom, Prénom(s)
OSDOIT VANESSA
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POUGNET PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Velizy Villacoublay
Dénomination
GS INVEST
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
INTER INVEST
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
INTER INVEST OUTREMER
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/03/2013
Siret
79204899300010
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location simple de longue durée des biens d'équipement mobiliers et immobiliers dans les dom-tom. Location simple de longue durée de véhicule, autres matériels et biens d'équipement professionnels.
Adresse
ZAC ZAC étang z abricot Imm Agora Bat C
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM AGORA BAT C
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
25/02/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 27-06-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Dissolution à compter du 31-12-2018, journal publicateur : LE LEGIS 580 du : 05-04-2019, adresse de liquidation : Zac Etang Z Abricot immeuble Agora 97200 FORT-DE-FRANCE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).