Entreprise : JUNGL - SIREN 792 047 136
Identité
Dénomination
JUNGL
SIREN (siège)
792 047 136
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2013
Date de fin de la personne morale
26/03/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
16 RUE MICHEL CONSTANT PEPIN 85100 LES SABLES D'OLONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAILLOU FRANCOIS
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1987
Commune de résidence
Les Sables d'Olonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/03/2013
Siret
79204713600017
Nom commercial
JUNGL
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception, le développement, l'exploitation, la gestion, l'administration et le support technique de plates-formes Web et de réseaux sociaux, ayant pour objet les applications de tous types actuels et futurs et toutes activités s'y rapportant
Adresse
16 RUE 16 rue Michel Constant Pépin
85100 , Les Sables d'Olonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/2014
Siret
79204713600025
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
6 RUE ROSE DIENG-KUNTZ
44000 , NANTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 80621
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 08/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
57952
Date d'ajout
03/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon prononce en date du 03/06/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00311 , date de cessation des paiements le 26/05/2015 , désigne liquidateur SELARL Humeau en la personne de Maître Thomas Humeau 118 Boulevard Aristide Briand 85000 La Roche-sur-Yon , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).