Entreprise : ANTILLES SECURITE MARTINIQUE - SIREN 791 861 503
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/2023)
Dénomination
ANTILLES SECURITE MARTINIQUE
SIREN (siège)
791 861 503
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2013
Fermeture de l'établissement - 79186150300021
- Date d'effet de la fermeture : 24/10/2023
Fermeture de l'établissement - 79186150300013
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2014
Date de fin de la personne morale
03/04/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
LA AGNES 97290 LE MARIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
M'GIALA MALIKA , VERONIQUE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Trois-Ilets
Nom, Prénom(s)
MARIE-LOUISE FRANCOIS , SAINT-PRIX
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Lamentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
79186150300013
Nom commercial
A S M
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Activité principale
Activités de sécurité privée
Adresse
CROIX RIVAIL
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
79186150300021
Nom commercial
A S M
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gardiennage et sécurite
Adresse
La Agnès
97290 , Marin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
24/10/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
24/10/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 10/10/2023
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
20/06/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 04/02/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 04/08/2018, désignant en qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Aromes 97229 Les Trois-Îlets,.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).