Entreprise : SCI LES OULETTES PMFBX - SIREN 791 859 259
Identité
(Entreprise radiée le 27/05/2021)
Dénomination
SCI LES OULETTES PMFBX
SIREN (siège)
791 859 259
Date d'immatriculation au RNE
18/03/2013
Fermeture de l'établissement - 79185925900016
- Date d'effet de la fermeture : 27/05/2021
Date de fin de la personne morale
17/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
187000 EUR
Adresse du siège
27 AV DE BRIMONT 78400 CHATOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZIBI KARIMA
Nom d'usage
SARREMEJEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
SARREMEJEAN BRUNO , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
PASTURAUD MARIE-FRANCE
Nom d'usage
SARREMEJEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
SARREMEJEAN PIERRE-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Chatou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2013
Siret
79185925900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Adresse
27 AV 27 Avenue de Brimont
78400 , Chatou - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25858
Date d'ajout
27/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : SARREMEJEAN Pierre-Marie , siège de la liquidation : 27 Avenue de Brimont 78400 Chatou, parution de la publicité légale : L'Itinérant paru le 08/04/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).