Entreprise : SOCIETE D'ETUDES D'INGENIERIE ET DE REALISATION SODEIRE - SIREN 791 714 454
Identité
Dénomination
SOCIETE D'ETUDES D'INGENIERIE ET DE REALISATION SODEIRE
Sigle
SODEIRE
SIREN (siège)
791 714 454
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2013
Début d’activité
01/04/2013
Date de fin de la personne morale
11/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
3 RUE BIGONNET 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PILLOT BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79171445400034
Enseigne
SODEIRE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etudes, réalisations relatives à tous projets de constructions (habitat, commerce, industrie, secteurs privés ou publics), y compris dans le domaine de l'économie de projets. Recherche, étude, mise au point de tous procédés de construction. Etude, direction, surveillance de tous travaux de construction.
Adresse
17 RUE HENRI SELLIER
79000 , NIORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
79171445400018
Adresse
3 RUE BIGONNET
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79171445400026
Enseigne
SODEIRE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
62 RUE JEAN JAURES
79000 , NIORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6154
Date d'ajout
07/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désignant liquidateur judiciaire : SCP BTSG représentée par Me Clément THIERRY, 22 quai Gambetta, 71100 Chalon sur Saône.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/003615
Date d'ajout
11/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 11/09/2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SCP BTSG représentée par Maître Clément THIERRY 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône
Numéro d'observation
3937
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de commerce Mâcon en date du 26/06/2020 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements : 01/03/2020,administrateur judiciaire SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Maurice PICARD, 22 rue du Cordier, 01000 BOURG EN BRESSE, avec mission d'assister le débiteur, mandataire judiciaire SCP BTSG représentée par Me Clément THIERRY, 22 rue Quai Gambetta, 71100 CHALON SUR SAONE.Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture ou sur le portail électronique à l’adresse https : //www.creditors-services.com
Numéro d'observation
F20/002425
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 26/06/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur ZELBAT Jean Louis, Mandataire judiciaire : SCP BTSG représentée par Maître Clément THIERRY 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône, Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Maurice PICARD 22 rue du Cordier 01000 Bourg-en-Bresse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/03/2020
Numéro d'observation
F15/000587
Date d'ajout
12/02/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/06/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).