Entreprise : HOLDING CA VERMEIL - SIREN 791 682 396
Identité
Dénomination
HOLDING CA VERMEIL
SIREN (siège)
791 682 396
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2013
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 79168239600019
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2017
Date de fin de la personne morale
07/03/2112
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
9 RUE GAMBETTA 40510 SEIGNOSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS CATHERINE , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Soorts-Hossegor
Dénomination
SARL CONSULTANT AUDITEURS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Castelnau-le-Lez
Dénomination
SARL AXYS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon Cedex 9
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/2017
Siret
79168239600027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 RUE GAMBETTA
40510 , SEIGNOSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2013
Siret
79168239600019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobilier et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale ; Le contrôle de gestion, d'audit et de conseils.
Adresse
14 RUE SAINT VINCENT
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3024
Date d'ajout
03/05/2019
Description
Radiation du RCS le 03/05/2019 avec effet au 20/05/2018 Réalisation de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique SAS MALT 40, 828 382 481 RCS Dax Disparition de la personne morale Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique SAS MALT 40 828 382 481 RCS Dax
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2079
Date d'ajout
20/04/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 31/12/2017 Décision de l'associé unique en date du 31/12/2017 Dénomination de l'associé unique : SAS MALT 40 828 382 481 RCS DAX Journal d'annonces légales : La vie économique en date du 18/04/2018
Numéro d'observation
F17/007134
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de DAX par suite du transfert du siège social du 14 Rue Saint-Vincent 30100 ALES au 9 RUE GAMBETTA à SEIGNOSSE (40510) à compter du 31.03.2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).