Entreprise : AU FOURNIL DE CAMILLE - SIREN 791 657 513
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2018)
Dénomination
AU FOURNIL DE CAMILLE
SIREN (siège)
791 657 513
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2013
Fermeture de l'établissement - 79165751300010
- Date d'effet de la fermeture : 15/06/2017
Date de fin de la personne morale
10/03/2112
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
3 RUE 10-12 RUE BARBEY D'AUREVILLY 50390 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBLOND SYLVAIN , HUGUES , GUY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Sottevast
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79165751300010
Nom commercial
AU FOURNIL DE CAMILLE
Enseigne
AU FOURNIL DE CAMILLE
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE VIENNOISERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
10-12 RUE BARBEY D'AUREVILLY
50390 , SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3772
Date d'ajout
07/12/2018
Description
Radiation du RCS le 07/12/2018 avec effet au 25/10/2018 La gazette de la manche en date du 28/11/2018 - PV AGE en date du 25/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1792
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Rectification de la date de cessation d'activité à compter du 30/06/2017 Ancienne : 15/06/2017 Nouvelle : 30/06/2017 Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2017 (modification date) Liquidateur : LEBLOND Sylvain, Hugues, Guy Le siège de la liquidation est fixé à : 3 rue Villault Duchesnois 50700 Valognes Journal d'annonces légales : la Gazette de la Manche du 05/07/2017 et du 12/07/2017 (rectificatif)
Numéro d'observation
1701
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/06/2017 Liquidateur : LEBLOND Sylvain, Hugues, Guy Le siège de la liquidation est fixé à : 3 rue Villault Duchesnois 50700 Valognes Journal d'annonces légales : GAZETTE DE LA MANCHE en date du 05/07/2017 - PV AGE en date du 15/06/2017
Numéro d'observation
904
Date d'ajout
16/04/2013
Description
Mise en activité de la société à compter du 01/04/2013 suite à l'acquisition d'un fonds à compter du 01/04/2013 : L'établissement principal situé 10-12 rue Barbey d'Aurevilly 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte est acquis par achat au prix stipulé de 180000 Euros. Activité : Boulangerie pâtisserie confiserie viennoiserie chocolats glaces traiteur sandwichs plats cuisinés à emporter vente de boissons à emporter épicerie revente de produits d'alimentation générale Précédent propriétaire : PERIER Jacky Georges Publication légale : la gazette de la manche du 10/04/2013 Oppositions : au siège du fonds, 10-12 rue Barbey d'Aurevilly 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte et pour la correspondance au cabinet Huchet, 86 boulevard Dunois, B.P. 6286, 14067 CAEN Cedex 4
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).