Entreprise : FUSION TRAITEUR - SIREN 791 572 381
Identité
Dénomination
FUSION TRAITEUR
SIREN (siège)
791 572 381
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2013
Début d’activité
01/03/2013
Date de fin de la personne morale
04/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La vente et plus particulièrement via internet de cocktails et buffets, et plus généralement toute activité liées à l'activité de traiteur.
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Kotlowski DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Auteuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2013
Siret
79157238100014
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La vente et plus particulièrement via internet de cocktails et buffets, et plus généralement toute activité liées à l'activité de traiteur.
Adresse
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
26/03/2013
Siret
79157238100022
Enseigne
PAVILLON GOURMET - CHEF ATTITUDE - PRICE TRAITEUR
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services des traiteurs
Adresse
4 RUE GEORGES POMPIDOU
78690 , LES ESSARTS-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B047004
Date d'ajout
20/04/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 20/04/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202100684, date de cessation des paiements le 20/10/2019, et a désigné M. Nicolas Naudin : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).