Entreprise : ELOMBO TRANSPORT - SIREN 791 511 959
Identité
(Entreprise radiée le 14/03/2022)
Dénomination
ELOMBO TRANSPORT
SIREN (siège)
791 511 959
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2013
Fermeture de l'établissement - 79151195900029
- Date d'effet de la fermeture : 14/03/2022
Fermeture de l'établissement - 79151195900011
- Date d'effet de la fermeture : 17/04/2018
Date de fin de la personne morale
27/02/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16200 EUR
Adresse du siège
23 RUE CLAUDE GAUTIER 77970 JOUY-LE-CHATEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELOMBO RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Jouy-le-Châtel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/08/2013
Siret
79151195900029
Nom commercial
ELOMBO
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises et de voyageurs, à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.
Adresse
23 RUE 23 Rue Claude Gautier
77970 , Jouy-le-Châtel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/08/2013
Siret
79151195900011
Nom commercial
ELOMBO
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
18 ALL JULES VERNE
94320 , THIAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6192
Date d'ajout
14/03/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 14/03/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Angel-Hazane représentée par Me Angel Philippe . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6192
Date d'ajout
14/03/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
11129
Date d'ajout
03/09/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Melun en date du 02/09/2020, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. , à l'encontre de M. ELOMBO Raymond, pour une durée de 2 ans
Numéro d'observation
12323
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 16/09/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00154 désigne liquidateur SCP Angel-Hazane représentée par Me Angel Philippe 8B Avenue Thiers Résidence Les Glycines 77000 Melun
Numéro d'observation
9184
Date d'ajout
09/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 08/04/2019 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00154 , date de cessation des paiements le 09/10/2017 désigne Mandataire judiciaire SCP Angel-Hazane représentée par Me Angel Philippe 8B Avenue Thiers Résidence Les Glycines 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/10/2019 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
86393
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de MELUN Sous le numéro 2018B01005
Numéro d'observation
16678
Date d'ajout
28/02/2013
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).