Entreprise : SEM ILE-DE-FRANCE ENERGIES - SIREN 791 369 226
Identité
(Entreprise radiée le 21/11/2023)
Dénomination
SEM ILE-DE-FRANCE ENERGIES
SIREN (siège)
791 369 226
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2014
Date de fin de la personne morale
30/10/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à directoire
Capital social
9900700 EUR
Adresse du siège
90 AV DU GENERAL LECLERC 93500 PANTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
90-92
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAUSTRE RAPHAEL
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
CAZES ANNABELLE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
HEMION DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Nom, Prénom(s)
PAGEZY OLIVIER
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
TAILLE SOPHIE
Nom d'usage
POLIAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Villejuif
Nom, Prénom(s)
NKONDA BRICE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Gennevilliers
Nom, Prénom(s)
LAMIRE SANDRINE
Nom d'usage
BURTIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Brunoy
Nom, Prénom(s)
BATTAIL GILLES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Bois-le-Roi
Nom, Prénom(s)
DUGOIN-CLEMENT JEAN-PHILIPPE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
DUTHEIL DE LA ROCHERE BERTRAND
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LAHMER ANNIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Dénomination
LA REGION ILE DE FRANCE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Dénomination
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris 1er Arrondissement
Dénomination
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION - SIPPEREC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Dénomination
PRIMEXIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Dénomination
LA VILLE DE PARIS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 4e Arrondissement
Dénomination
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Dénomination
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Créteil Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2013
Siret
79136922600018
Nom commercial
ENERGIES POSIT'IF
Enseigne
ENERGIES POSIT'IF
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
33 RUE BARBET DE JOUY
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79136922600026
Nom commercial
SEM ENERGIES POSIT'IF
Enseigne
ENERGIES POSIT'IF
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Activité principale
Analyses, essais et inspections techniques
Adresse
144 BD MACDONALD
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79136922600034
Nom commercial
SEM ENERGIES POSIT'IF
Enseigne
ENERGIES POSIT'IF
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Performance énergétique des bâtiments et développement des énergies renouvelables. Tiers-financement de la rénovation énergétique, courtage en opérations de banque et en services de paiement.
Adresse
90 AV 90-92 Avenue du Général Leclerc
93500 , Pantin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
90-92
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
84735
Date d'ajout
21/11/2023
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ILE DE FRANCE INVESTISSEMENTS ET TERRITOIRES, Bobigny : 889027439 dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/09/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
66369
Date d'ajout
28/09/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 01/07/2022
Numéro d'observation
2013B0344120
Date d'ajout
23/05/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2014B8330
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/05/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 29/09/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).