Entreprise : K.OB.K - SIREN 791 330 319
Identité
Dénomination
K.OB.K
SIREN (siège)
791 330 319
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2013
Début d’activité
02/04/2013
Date de fin de la personne morale
20/02/2112
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Vente au détail d'articles de loisirs créatifs, tissus, mercerie, beaux-arts, perlerie et toutes activités liées directement aux accessoires.
Code APE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
92 AV MARECHAL TURENNE 38160 CHATTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES GAMEUX RN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLIVIERI BEATRICE , RAYMONDE , ANNA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Saint-Marcellin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/2013
Siret
79133031900017
Nom commercial
MELUSINE
Enseigne
MELUSINE
Code APE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente au détail d'articles de loisirs créatifs, tissus, mercerie, beaux-arts, perlerie et toutes activités liées directement aux accessoires.
Adresse
92 AV MARECHAL TURENNE
38160 , CHATTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES GAMEUX RN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/000328
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/016687
Date d'ajout
23/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 23/10/2018 prononçant la Liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 03/11/2018. Juge commissaire : Madame SIVERA Brigitte. Juge commissaire suppléant : Monsieur RIONDET Serge. Liquidateur judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble. Date de cessation des paiements : 09/10/2018
Numéro d'observation
F17/001414
Date d'ajout
24/01/2017
Description
Par jugement en date du 24/01/2017, le tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l'adoption du plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation de son activité et apurement de son passif. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Rémi SAINT-PIERRE et Me Eric ETIENNE-MARTIN 14 RUE DOMINIQUE VILLARS 38000 GRENOBLE, nommé pour toute la durée de remboursement du passif.
Numéro d'observation
F16/018481
Date d'ajout
19/12/2016
Description
Par ordonnance en date du 19/12/2016, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Rémi SAINT-PIERRE dans ses fonctions d'administrateur judiciaire par la SELARL AJ UP 14 rue Dominique Villars à Grenoble.
Numéro d'observation
F16/015795
Date d'ajout
25/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 25/10/2016 désignant Maître SAINT-PIERRE, 14 Rue Dominique Villars 38000 GRENOBLE, en qualité d'administrateur judiciaire qui aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et la préparation du projet de plan de redressement de l'entreprise.
Numéro d'observation
F16/011329
Date d'ajout
26/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26/07/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24/01/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/001483
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26/01/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/07/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/012877
Date d'ajout
28/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28/07/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE. Date de cessation des paiements : 13/07/2015
Numéro d'observation
F15/008489
Date d'ajout
13/05/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 06/04/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).