Entreprise : COBLANCA 21 - SIREN 791 193 873
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2020)
Dénomination
COBLANCA 21
SIREN (siège)
791 193 873
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2013
Fermeture de l'établissement - 79119387300027
- Date d'effet de la fermeture : 02/11/2020
Fermeture de l'établissement - 79119387300019
- Date d'effet de la fermeture : 20/04/2016
Date de fin de la personne morale
13/02/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
21 GRANDE RUE 77630 BARBIZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEHIN PHILIPPE , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARCHIER MICHEL
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Fontainebleau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/2013
Siret
79119387300019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
220 CHE DE SAMOIS
77590 , BOIS-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/02/2013
Siret
79119387300027
Nom commercial
HOTEL LES PLEIADES
Enseigne
HOTEL LES PLEIADES
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtel, restaurant, bar, brasserie, vente à emporter, spa, organisation de soirées, séminaires et événements.
Adresse
21 21 Grande Rue
77630 , Barbizon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15444
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 02/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 02/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15444
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
10195
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Melun en date du 8 juillet 2019 nommant SELARL Aj Associes représentée par Maître Maxime Lebreton 1-3 Place Galliéni 77000 Melun administrateur judiciaire à la place de l'administrateur judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
74595
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 06/06/2017 arrête le plan de cession au profit de : m, kolher
Numéro d'observation
70707
Date d'ajout
08/03/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 06/03/2017 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10/02/2017 et a désigné Liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Rue Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Désigne administrateur Me Marchier Michel 53 Rue Saint-Merry BP 18 77300 Fontainebleau avec pour mission d'administrer. L'activité est maintenue jusqu'au 06/06/2017 .
Numéro d'observation
60171
Date d'ajout
15/07/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de MELUN rendue le 11 Juillet 2016 clôturant la phase de procédure de redressement judiciaire. SCP DUPOT, MODAT ET CARON. Greffiers Associés.
Numéro d'observation
50496
Date d'ajout
23/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 23/12/2015 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Rue Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun
Numéro d'observation
49409
Date d'ajout
01/12/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 30/11/2015 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 18/01/2016
Numéro d'observation
40177
Date d'ajout
28/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 27/04/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/12/2015
Numéro d'observation
34635
Date d'ajout
17/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 17/12/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00523 , date de cessation des paiements le 17/07/2014 désigne Mandataire judiciaire Scp Coudray-Ancel représentée par Me Ancel 50 Boulevard Aristide Briand 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 17/06/2015 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).