Entreprise : INNOVIS HOLDING - SIREN 791 122 278
Identité
Dénomination
INNOVIS HOLDING
SIREN (siège)
791 122 278
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2013
Début d’activité
05/02/2013
Date de fin de la personne morale
06/02/2063
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés de droit français ou étranger, gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, fournitures de prestations d'assistance
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA LANCETTE 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Brunschwick LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Eclou CHANTAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lebas YANN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Meru
Dénomination
EXAULIA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chatou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/02/2013
Siret
79112227800017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés de droit français ou étranger, gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, fournitures de prestations d'assistance
Adresse
3 RUE DE LA LANCETTE
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2013B030626
Date d'ajout
26/09/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B030624
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 06/02/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201800288, date de cessation des paiements le 23/01/2018, et a désigné : juge commissaire M. Louis-noël Chenu liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).