Entreprise : PSP TY LANN - SIREN 791 097 470
Identité
Dénomination
PSP TY LANN
SIREN (siège)
791 097 470
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2013
Début d’activité
01/01/2013
Date de fin de la personne morale
06/03/2112
Forme juridique
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
Activité principale
Coordination thérapeutique visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin, éducation, thérapeutique, coopération entre les professionnels de santé.
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
2200 EUR
Adresse du siège
LA LANDE DE NOHAIS 56580 BREHAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVENET YANN , FABRICE , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Bréhan
Nom, Prénom(s)
GICQUEL JACQUELINE , MARGUERITE , MARIE
Nom d'usage
BEUREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Bréhan
Nom, Prénom(s)
HARNOIS MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Noyal-Pontivy
Nom, Prénom(s)
LE DEIST JEROME , GERARD , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Bréhan
Nom, Prénom(s)
LE NET ISABELLE , MARIE , ANDREE
Nom d'usage
JOUANNO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Noyal-Pontivy
Nom, Prénom(s)
POTTIER CLAIRE , EVELYNE , CHRISTINE
Nom d'usage
DAIREAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Le sourn
Nom, Prénom(s)
PRAUD CECILE , ANNE , CLAUDINE
Nom d'usage
THUAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Plouharnel
Nom, Prénom(s)
ROPERT CATHERINE , ANNE , MARIE
Nom d'usage
GUILLERMIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Pontivy
Nom, Prénom(s)
THUAL JEAN , DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Bréhan
Nom, Prénom(s)
THUAL NICOLAS , JEAN , DANIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Plouharnel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
79109747000011
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Coordination thérapeutique visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin, éducation, thérapeutique, coopération entre les professionnels de santé.
Adresse
LA LANDE DE NOHAIS
56580 , BREHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7181
Date d'ajout
26/08/2019
Description
Modification relative aux associés à compter du 01/01/2019 : Partant : LEGRU Nicolas, Alexandre, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).