Entreprise : SARL RESTROSCAPADE - SIREN 791 079 395
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2022)
Dénomination
SARL RESTROSCAPADE
SIREN (siège)
791 079 395
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2013
Fermeture de l'établissement - 79107939500012
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
11/02/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
6 RTE DE CHAMPLIN 08260 AUVILLERS-LES-FORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAINGERY BARBARA
Nom d'usage
MACRA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Signy le Petit
Nom, Prénom(s)
LEROY MIGUEL , HERVE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Auvillers les Forges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/02/2013
Siret
79107939500012
Nom commercial
RETROSCAPADE
Enseigne
RETROSCAPADE
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Organisation de séminaires, d'Evenementiels touristiques, ludiques et Recreatifs, de campagnes de promotion publicitaire par le biais de la location de tous véhicules avec ou sans moteur pour les particuliers et les entreprises ; l'organisation de rallyes touristiques (suite voir statuts)
Adresse
6 RTE 6 route de Champlin
08260 , Auvillers les Forges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
22/09/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 10-09-2022 AVEC DATE D'EFFET AU 10-09-2022 , Disparition du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/01/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Petites affiches Matot Braine DU : 05-01-2022, adresse de liquidation : au siège social 6 route de Champlin 08260 Auvillers les Forges.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/07/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-10-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).