Entreprise : PROFIMM - SIREN 791 025 141
Identité
Dénomination
PROFIMM
SIREN (siège)
791 025 141
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2013
Date de fin de la personne morale
06/02/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
20 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mazoyer THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Saint Germain en Laye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2013
Siret
79102514100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Locations de biens immobiliers et vente, promotion immobilière et marchand de biens promotion immobilière.
Adresse
20 RUE 20 rue Quentin-Bauchart
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/2013
Siret
79102514100015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
88 AV DES TERNES
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 06/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
05/10/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 05/10/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201602593, date de cessation des paiements le 04/04/2016, et a désigné : juge commissaire M. Philippe Charpy liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/02/2015
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile immobilière SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 12012015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).