Entreprise : SAJE HOLDING - SIREN 790 889 174
Identité
Dénomination
SAJE HOLDING
SIREN (siège)
790 889 174
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2020
Début d’activité
28/12/2019
Date de fin de la personne morale
29/07/2112
Date de clôture
30/11
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquérir et de gérer dans un cadre familial un ensemble de biens mobiliers et immobiliers ayant vocation à être ou à devenir des biens de famille, notamment la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital minimum
302000 EUR
Adresse du siège
19 RUE DES TROIS FAUCONS 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARCHER SERGE , ELIE , ALEXANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
MATHIEU KARINE , VERONIQUE , MARIE
Nom d'usage
LARCHER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/2019
Siret
79088917400021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquérir et de gérer dans un cadre familial un ensemble de biens mobiliers et immobiliers ayant vocation à être ou à devenir des biens de famille, notamment la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion.
Autres Activités
Acquérir et de gérer dans un cadre familial un ensemble de biens mobiliers et immobiliers ayant vocation à être ou à devenir des biens de famille, notamment la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion.
Adresse
19 RUE DES TROIS FAUCONS
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2012
Siret
79088917400013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
103 RTE D'ASNIERES
95270 , ASNIERES-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20020
Date d'ajout
07/08/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Avignon par suite de transfert du siège social à compter du 28/12/2019 du 103 Route D ASNIERES 95270 Asnières-sur-Oise au 19 Rue des Trois Faucons 84000 Avignon Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) Ancienne valeur : 103 Route D ASNIERES 95270 Asnières-sur-Oise
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).