Entreprise : MEYER JEAN PIERRE - SIREN 790 869 515
Identité
Dénomination
MEYER JEAN PIERRE
SIREN (siège)
790 869 515
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2013
Début d’activité
01/01/2013
Date de fin de la personne morale
04/02/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Tous travaux d'isolation doublage plafonds et cloisons
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
AV DU ONZE NOVEMBRE 83160 LA VALETTE-DU-VAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
382 CENTRE D AFFAIRE LOUIS DURNEY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYER JEAN , PIERRE
Nom d'usage
MEYER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
La Valette-du-Var
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
79086951500011
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
TOUS TRAVAUX D ISOLATION DOUBLAGE PLAFONDS ET CLOISONS
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Code APRM
4331ZB - Travaux de plâtrerie d'intérieur
Adresse
AV DU ONZE NOVEMBRE
83160 , LA VALETTE-DU-VAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
382 CENTRE D AFFAIRE LOUIS DURNEY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3348
Date d'ajout
27/04/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 27/04/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87947
Date d'ajout
07/11/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULON rendue le 07/11/2016 nommant Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Av Maréchal Foch 83000 TOULON liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
10210
Date d'ajout
01/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon prononce en date du 30/09/2013 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2013J00450 , date de cessation des paiements le 24/09/2013 , désigne liquidateur Scp Br Associés prise en la personne de Me Henri Bor 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).