Entreprise : LES GITES DES MOULINS - SIREN 790 802 797
Identité
Dénomination
LES GITES DES MOULINS
SIREN (siège)
790 802 797
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2013
Début d’activité
29/12/2012
Date de fin de la personne morale
28/01/2112
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Prévenir les inconvénients d'une indivision, en particulier l'action en partage ; organiser la transmission au sein de la famille, dans le respect des branches ; mutualiser pour l'avenir les aléas locatifs ; assurer à l'usufruitier des parts sociales la maîtrise de la société et donc la préservation du bien apporté
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
112400 EUR
Adresse du siège
LES MOULINS 48300 CHASTANIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Moulins
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERMELOUX CHRISTOPHE , HENRI , GILBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
La grande Motte
Nom, Prénom(s)
VERMELOUX CAROLE , MADELEINE , LINE
Nom d'usage
FOURNIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Baillargues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/12/2012
Siret
79080279700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Prévenir les inconvénients d'une indivision, en particulier l'action en partage ; organiser la transmission au sein de la famille, dans le respect des branches ; mutualiser pour l'avenir les aléas locatifs ; assurer à l'usufruitier des parts sociales la maîtrise de la société et donc la préservation du bien apporté
Autres Activités
Prévenir les inconvénients d'une indivision, en particulier l'action en partage ; organiser la transmission au sein de la famille, dans le respect des branches ; mutualiser pour l'avenir les aléas locatifs ; assurer à l'usufruitier des parts sociales la maîtrise de la société et donc la préservation du bien apporté
Adresse
LES MOULINS
48300 , CHASTANIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Moulins
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
458
Date d'ajout
19/03/2019
Description
Modification relative aux associés, personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/12/2018 : Partant : MOURGUES Patrice, Jean-Pierre, Gérant, Associé indéfiniment responsable Partant : MOURGUES Nicolas, Pierre, Gilbert, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
727
Date d'ajout
22/05/2017
Description
odification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/10/2015 : Partant : MOURGUES Gilbert, Gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/05/2016 : Changement de qualité : VERMELOUX Christophe, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : FOURNIER Carole, Associée indéfiniment responsable devient Gérante Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : MOURGUES Nicolas, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MOURGUES Patrice, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
394
Date d'ajout
27/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/03/2013 : Changement de qualité : MOURGUES Gilbert, Martin, Germain, Gérant associé devient Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Montant minimum : 112 400 €
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).