Entreprise : EARL DE CASTEL PARIS - SIREN 790 626 691
Identité
Dénomination
EARL DE CASTEL PARIS
SIREN (siège)
790 626 691
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2013
Début d’activité
01/01/2013
Date de fin de la personne morale
23/01/2112
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la culture de céréales, légumineuses, graine oléagineuses ainsi que l'élevage de vaches laitières.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
110800 EUR
Adresse du siège
LD CASTEL PARIS 29300 GUILLIGOMARC'H FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE STANGUENNEC DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Guilligomarch
Nom, Prénom(s)
LE STANGUENNEC NICOLAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Guilligomarch
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
79062669100014
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la culture de céréales, légumineuses, graine oléagineuses ainsi que l'élevage de vaches laitières.
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD CASTEL PARIS
29300 , GUILLIGOMARC'H - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1601
Date d'ajout
21/03/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 08/03/2013 Ancien : 55400 EUR - Nouveau : 110800 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/03/2013 : Nouveau : LE STANGUENNEC David, Gérant La sarl devient pluripersonnelle
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).