Entreprise : KANGOUROU - SIREN 790 527 139
Identité
Dénomination
KANGOUROU
SIREN (siège)
790 527 139
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2015
Début d’activité
01/01/2015
Date de fin de la personne morale
05/01/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
11000 EUR
Adresse du siège
43 RUE JOSEPH CUMIN 38980 VIRIVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBOIN JEAN-FRANCOIS , JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Noisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
COLOMBE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Paris
Dénomination
3 A CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
79052713900022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation.
Adresse
43 RUE JOSEPH CUMIN
38980 , VIRIVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
43 Rue Joseph Cumin
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/2013
Siret
79052713900014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 AV DES AMETHYSTES
44300 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/010626
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 11/07/2017 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001890
Date d'ajout
31/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 31/01/2017 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate simplifiée - Liquidateur judiciaire : Me ROUMEZI Christophe 9 BIS RUE DE NEW YORK 38000 GRENOBLE - Date de cessation des paiements : 30/11/2016
Numéro d'observation
F15/013302
Date d'ajout
06/08/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2015.
Numéro d'observation
F15/000029
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 2 Avenue des Améthystes 44338 NANTES CEDEX 3 (Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes) Nouveau siège social : Zone Artisanale ou Zone d'Activité Porte de Chambaran 43 Rue Joseph Cumin 38980 VIRIVILLE à compter du 01/01/2015
Numéro d'observation
F15/000029
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Transfert du principal établissement au Zone Artisanale ou Zone d'Activité Porte de Chambaran 43 Rue Joseph Cumin 38980 VIRIVILLE à compter du 01/01/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).