Entreprise : LEONARD - SIREN 790 458 350
Identité
Dénomination
LEONARD
SIREN (siège)
790 458 350
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2013
Date de fin de la personne morale
05/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
6553350 EUR
Adresse du siège
51 AV DE L EUROPE 59223 RONCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Halluin
Nom, Prénom(s)
FROISSART JULES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
BOULOGNE SUR MER
Dénomination
AUDIT ET CONSEIL JC GRAUX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bruay-La-Buissiere
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/02/2013
Siret
79045835000010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, disposition de toutes parts sociales, actions et valeurs mobilières émises par sociétés francaises-étrangeres,toutes prestations de services administratifs financiers comptables, de gestion, commerciaux, stratégiques informatiques et autres, pour ses sociétés ou toute autre société dans laquelle elle détiendrait une participation.
Adresse
51 AV DE L EUROPE
59223 , RONCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 18/12/2020 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 11/06/2019 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2018/876 désigne comme liquidateur : Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, met fin a la mission de l'administrateur : SELARL R & D prise en la personne de Maître DECLERCQ Gilbert,
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 09/04/2019, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, Administrateur : SELARL R & D prise en la personne de Maître DECLERCQ Gilbert avec pour mission : de surveiller, Mandataire Judiciaire : Maître Emmanuel LOEUILLE , renouvelle la période d'observation jusqu'au 22/10/2019, fixe la date de cessation des paiements au : 09/04/2019.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
23/10/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 22/10/2018 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2018/876 et a désigné administrateur : SELARL R & D prise en la personne de Maître DECLERCQ Gilbert 4 rue Gombert 59000 LILLE, avec pour mission : de surveiller. Mandataire judiciaire : Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, et a ouvert une période d'observation expirant le 22/04/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).