Entreprise : LANS AVENIR - SIREN 790 215 586
Identité
Dénomination
LANS AVENIR
SIREN (siège)
790 215 586
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2012
Début d’activité
01/01/2013
Date de fin de la personne morale
30/12/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Gestion de participations et réalisation de toutes prestations administratives et commerciales au profit des sociétés
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
39 RUE DES SAMOREAUX 77400 THORIGNY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN VAN HO ARNAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Aulnay-Sous-Bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
79021558600021
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion de participations et réalisation de toutes prestations administratives et commerciales au profit des sociétés
Autres Activités
Gestion de participations et réalisation de toutes prestations administratives et commerciales au profit des sociétés
Adresse
39 RUE DES SAMOREAUX
77400 , THORIGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
79021558600013
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
2 B AV DE LA GARE DE L'ABBAYE
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
68053
Date d'ajout
04/10/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Meaux à compter du 01/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/10/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/12/2012
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).