Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS BIGRIS - SIREN 790 213 698
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS BIGRIS
SIREN (siège)
790 213 698
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2012
Fermeture de l'établissement - 79021369800018
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2022
Date de fin de la personne morale
30/12/2111
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
8 BD HAUTERIVE 64000 PAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLYCLINIQUE DE NAVARRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECAMPS FRANCK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Lons
Nom, Prénom(s)
BONNEIL PAUL , JEAN , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Ousse
Nom, Prénom(s)
MARSALA CORINNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Idron
Nom, Prénom(s)
SALCEDO FIGUEROLA CARLOS , EDUARDO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Montardon
Nom, Prénom(s)
VIDAILHET YVES , BERTRAND , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Barinque
Nom, Prénom(s)
LAGRABETTE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
FORGET ANNE , PASCALE , MARIE-LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
CHABANEAU JULIE , LAURE
Nom d'usage
LECOMTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Juillan
Nom, Prénom(s)
LAROUI SONIA
Nom d'usage
SURCIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
MIQUEL GREGORY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Morlaàs
Nom, Prénom(s)
RIVAL THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Lons
Nom, Prénom(s)
DELANOE MARION , MARTINE , FRANCOISE
Nom d'usage
LE BAYON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Laroin
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES ANESTHESISTES POLYCLINIQUE DE NAVARRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
79021369800018
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de tous moyens matériels utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Adresse
8 BD 8 boulevard Hauterive
64000 , Pau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Polyclinique de Navarre
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13241
Date d'ajout
24/11/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/11/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 31/10/2022. Dénomination de l'associé unique : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES ANESTHESISTES POLYCLINIQUE DE NAVARRE, Pau : 450360938. Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques paru le 23/11/2022.
Numéro d'observation
7589
Date d'ajout
22/11/2017
Description
Augmentation de capital à compter du 16/10/2017 Ancien : 2250 EUR Nouveau : 2500 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/10/2017 : Nouveau : MIQUEL Grégory, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).