Entreprise : LES FARNETTES - SIREN 790 150 288
Identité
(Entreprise radiée le 21/01/2022)
Dénomination
LES FARNETTES
SIREN (siège)
790 150 288
Date d'immatriculation au RNE
26/12/2012
Date de fin de la personne morale
25/12/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1650000 EUR
Adresse du siège
24 RUE DE LA BROUSSE 63350 CREVANT-LAVEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME DEPLUS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUQUES PIERRE-ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Saint-Cannat
Nom, Prénom(s)
FOUQUES MARIE-CATHERINE
Nom d'usage
DE SAMBUCY DE SORGUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
LACAPE BENEDICTE
Nom d'usage
MERMET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
LACAPE ALEXIA
Nom d'usage
TEQUI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
FOUQUES CAROLINE
Nom d'usage
JOURDAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LACAPE PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
CHIBRET BRIGITTE
Nom d'usage
FOUQUES
Qualité
Liquidateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
CHIBRET CHRISTINE
Nom d'usage
LACAPE
Qualité
Liquidateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris 07
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2012
Siret
79015028800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété de tous terrains ou droits immobiliers comprenant le droit de construire, la vente de tous terrains, avant ou après viabilisation, toute opération de Loissement, la construction sur ces terrains ou droits immobiliers, de tous immeubles, de toutes destinations et usages, vente en totalité ou par fractions, des immeubles construits avant ou après achèvement, accessoirement et temporairement, la location desdits immeubles, l'obtention de toutes ouvertures de crédit et prêts permettant la réalisation de l'objet social, l'octroi de toutes garanties, notamment hypothécaires
Adresse
105 AV 105 avenue Thermale
63400 , Chamalieres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/03/2019
Siret
79015028800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
24 RUE DE LA BROUSSE
63350 , CREVANT-LAVEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME DEPLUS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1329
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Dissolution à compter du 21/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/12/2021, liquidateurs : LACAPE né(e) CHIBRET Christine, FOUQUES né(e) CHIBRET Brigitte, siège de la liquidation : CHEZ MME DEPLUS 24 Rue de la Brousse 63350 Crevant-Laveine, parution de la publicité légale : La Gazette paru le 30/12/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).