Entreprise : BELUGA - SIREN 790 138 283
Identité
(Entreprise radiée le 13/02/2019)
Dénomination
BELUGA
SIREN (siège)
790 138 283
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2013
Date de fin de la personne morale
28/04/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
35489205 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU PRE 95700 ROISSY-EN-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE FRET NUM 4 - BAT 3317
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TORDJMAN RENE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Chantilly
Nom, Prénom(s)
THOMINET ADRIEN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Lagny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
ESCOLAR PORTILLA JESUS
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Madrid (28043)
Nom, Prénom(s)
KORDES OLAF
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
BLANC-BRUDE ALAIN
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
MONACO
Nom, Prénom(s)
SCHMOLL BERTRAND
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARTINELLI SAURO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
6900 lucano
Nom, Prénom(s)
CHAUMARTIN ANIK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Nom, Prénom(s)
DREWSEN JONAS , HARDSTAM
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
DUBAI
Nom, Prénom(s)
ROUGELIN AURELIA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
QUITO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Roissy-en-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2012
Siret
79013828300011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/12/2012
Siret
79013828300029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de service et de conseils en matière de stratégie, management, organisation, ressources humaines, technologie, informatique et télécommunication, communication, gestion immobilière, gestion financière et administrative, contrôle et suivi juridique, marketing et achats, détention et/ou gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle, et plus généralement, toutes prestations liées à la direction et à la marche des affaires, envers ses filiales et participations directes ou indirectes.
Adresse
1 RUE 1 Rue du Pré - ROISSYTECH Zone de Fret n°4 - Bât 3317
95700 , Roissy-en-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'Aéroport Paris Charles de Gaulle
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29468
Date d'ajout
13/02/2019
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil Associé unique : Quito SAS 1 rue du Pré Roissytech zone de Fret 4 -bat 3317 - PARIS CDG - 95700 Roissy en France 834 273 815 RCS BOBIGNY publié dans le Publicateur légal en date du 27/11/2018 A compter du 23/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29469
Date d'ajout
13/02/2019
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine 28/12/2018
Numéro d'observation
12589
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination MECS3 Forme juridique SAS Siège social Roissytech - Zone de fret 4 rue de l'aéroport Paris Charles de Gaulle - Bâtiment 3317 - 1 rue du Pré BP 59103 95700 ROISSY EN FRANCE Rcs BOBIGNY 791 776 602 - Le 20/11/2018
Numéro d'observation
79857
Date d'ajout
02/11/2016
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à rappel d'obligations légales
Numéro d'observation
99308
Date d'ajout
03/11/2015
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
46259
Date d'ajout
29/04/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).