Entreprise : AEROFORMATION - SIREN 790 120 901
Identité
Dénomination
AEROFORMATION
SIREN (siège)
790 120 901
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2012
Début d’activité
02/01/2013
Date de fin de la personne morale
20/12/2111
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Formation, entrainement, maintien des compétences de pilotes privés et professionnels d'aéronefs
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
AEROPORT DE LYON BRON 69500 BRON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LYON BRON BATIMENT 5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ ALAIN , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Saint-Symphorien-d'Ozon
Dénomination
B+ CONSEIL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Dardilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
79012090100026
Nom commercial
AEROFORMATION
Enseigne
AEROFORMATION
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Formation, entrainement, maintien des compétences de pilotes privés et professionnels d'aéronefs
Adresse
AEROPORT DE LYON BRON
69500 , BRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LYON BRON BATIMENT 5
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
79012090100018
Enseigne
AEROFORMATION
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Nature de l'établissement
Activité principale
Enseignement de la conduite
Adresse
6 RUE NATHALIE SARRAUTE
69800 , SAINT-PRIEST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/068030
Date d'ajout
06/08/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/08/2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/011193
Date d'ajout
06/02/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/02/2024 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/09/2024, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F23/067688
Date d'ajout
05/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/09/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 05/09/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).