Entreprise : OM HOLDING - SIREN 790 114 706
Identité
Dénomination
OM HOLDING
SIREN (siège)
790 114 706
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2012
Début d’activité
20/12/2012
Date de fin de la personne morale
23/12/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La prise de particpation dans toutes sociétés ou organismes quelconques ; L'acquisition de titres de sociétés et éventuellement leur vente ; La gestion du portefeuille des titres souscrits ou acquis ; L'exécution pour le compte de toutes sociétés de prestations de services
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
131578 EUR
Adresse du siège
16 RUE DES FRERES LUMIERE 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE KERNIOL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANGEOT JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Séné
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/2012
Siret
79011470600019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de particpation dans toutes sociétés ou organismes quelconques ; L'acquisition de titres de sociétés et éventuellement leur vente ; La gestion du portefeuille des titres souscrits ou acquis ; L'exécution pour le compte de toutes sociétés de prestations de services
Autres Activités
La prise de particpation dans toutes sociétés ou organismes quelconques ; L'acquisition de titres de sociétés et éventuellement leur vente ; La gestion du portefeuille des titres souscrits ou acquis ; L'exécution pour le compte de toutes sociétés de prestations de services
Adresse
16 RUE DES FRERES LUMIERE
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE KERNIOL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
631
Date d'ajout
24/01/2020
Description
Transformation de la société à compter du 23/12/2019 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/12/2019 : Changement de qualité : MANGEOT Jacques, Gérant devient Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).