Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS MILAU - SIREN 790 096 028
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS MILAU
SIREN (siège)
790 096 028
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2014
Début d’activité
01/07/2014
Date de fin de la personne morale
28/08/2062
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle même exercer celle-ci. Pouvoir d'acquérir et louer les installations et appareillages nécessaires.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
151 RUE DU LEVANT 30420 CALVISSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CABINET DU DOCTEUR YANN DELAGE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Calvisson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
79009602800028
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle même exercer celle-ci. Pouvoir d'acquérir et louer les installations et appareillages nécessaires.
Autres Activités
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle même exercer celle-ci. Pouvoir d'acquérir et louer les installations et appareillages nécessaires.
Adresse
151 RUE DU LEVANT
30420 , CALVISSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
79009602800010
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
25 RUE VICTOR HUGO
38300 , BOURGOIN-JALLIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/014492
Date d'ajout
14/04/2021
Description
A compter du 01.01.2021 : Modification relative aux dirigeants : CUINET Michel Jacques Marie nom d'usage : CUINET Michel n'est plus gérant Société d'exercice libéral à responsabilité limitée SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL CABINET D'ORTHODONTIE DU DOCTEUR CUINET n'est plus gérant PERRIN Laure Bénédicte nom d'usage : CUINET Laure devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/014492
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SOCIETE CIVILE DE MOYENS D'ORTHODONTIE MILAU Nouvelle mention : SOCIETE CIVILE DE MOYENS MILAU à compter du 01/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).