Entreprise : HERVE REDARES ATELIER INEXTENSO - SIREN 790 024 046
Identité
Dénomination
HERVE REDARES ATELIER INEXTENSO
SIREN (siège)
790 024 046
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2012
Début d’activité
05/01/2013
Date de fin de la personne morale
19/12/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
584 CHE SOUS SAINT-ETIENNE 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REDARES HERVE , CHARLES , FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Alès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/01/2013
Siret
79002404600019
Nom commercial
ATELIER INEXTENSO
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Adresse
584 CHE SOUS SAINT-ETIENNE
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/011950
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Modification relative aux dirigeants BEAUDOUIN Hugues Edouard Louis nom d'usage : BEAUDOUIN Hugues n'est plus gérant à compter du 13/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/011950
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : BEAUDOUIN REDARES Nouvelle mention : HERVE REDARES ATELIER INEXTENSO à compter du 13/03/2021
Numéro d'observation
F21/011950
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 6000 EUROS Nouveau capital : 3000 EUROS à compter du 13/03/2021
Numéro d'observation
F21/011950
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 13/03/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).