Entreprise : MEDIA BORNES - SIREN 790 012 579
Identité
Dénomination
MEDIA BORNES
SIREN (siège)
790 012 579
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2012
Début d’activité
30/10/2012
Date de fin de la personne morale
17/12/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
CONSEIL EN STRATEGIE MARKETING
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
6 B RUE DE LA PAROISSE 78000 VERSAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAULT DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/10/2012
Siret
79001257900013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseils en stratégie marketing
Adresse
6 B RUE DE LA PAROISSE
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
29768
Date d'ajout
07/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 06/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10612
Date d'ajout
16/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15/06/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00976 désigne liquidateur SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles
Numéro d'observation
94245
Date d'ajout
15/12/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 15/12/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00976 , date de cessation des paiements le 15/01/2016 désigne Mandataire judiciaire SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 15/06/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).