Entreprise : ARTY OPERA - SIREN 790 001 366
Identité
Dénomination
ARTY OPERA
SIREN (siège)
790 001 366
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2012
Début d’activité
06/09/2023
Date de fin de la personne morale
16/12/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Restauration traditionnelle.
Capital social
25864 EUR
Adresse du siège
15 CHEMIN DU HAUT MURGET 78380 BOUGIVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Girault FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Fischbach MARTIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cheynet JEAN , PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Bougival
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2023
Siret
79000136600034
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
15 CHEMIN DU HAUT MURGET
78380 , BOUGIVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/2012
Siret
79000136600018
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
30 B RUE DE TILSITT
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B2496020
Date d'ajout
06/12/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/12/2023 , modifiant le plan de sauvegarde .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B2496018
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 30/06/2023 , modifiant le plan de sauvegarde .
Numéro d'observation
2012B2496016
Date d'ajout
25/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 25/07/2022 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Philippe Cheynet, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 9 ans. Désigne SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli , 8 rue Blanche 75009 Paris , Administrateur, maintient SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot , 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Gautier , Juge-commissaire, sous le numéro P202001931.
Numéro d'observation
2012B2496014
Date d'ajout
16/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 16/11/2021 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/11/2021, soit jusqu'au 17/05/2022
Numéro d'observation
2012B2496011
Date d'ajout
18/05/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18/05/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/05/2021, soit jusqu'au 17/11/2021
Numéro d'observation
2012B249609
Date d'ajout
17/11/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 17/11/2020 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P202001931 et a désigné juge commissaire : M. Patrick Gautier, administrateur : SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, , avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 17/05/2021, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).