Entreprise : G.I.E. LES VIVIERS CHARRONNAIS - SIREN 789 920 907
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2021)
Dénomination
G.I.E. LES VIVIERS CHARRONNAIS
SIREN (siège)
789 920 907
Date d'immatriculation au RNE
13/12/2012
Date de fin de la personne morale
12/12/2111
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
LE CORPS DE GARDE 17230 CHARRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINEAU SEBASTIEN , JEAN-MARC
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Sainte-Radegonde-des-noyers
Nom, Prénom(s)
BARON YANNIS , RAYMOND , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Marsilly
Nom, Prénom(s)
BRUNET LUDOVIC , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Charron
Nom, Prénom(s)
BOUTET PATRICK , RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Charron
Nom, Prénom(s)
BERNARD VINCENT , HENRI , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Charron
Nom, Prénom(s)
DURAND CEDRIC , PATRICK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
RAVARD CECILE , MADELEINE , LUCIENNE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Charron
Nom, Prénom(s)
PINEAU EMMANUEL , JEAN , RENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Charron
Nom, Prénom(s)
FORTUNA SEBASTIEN , JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Esnandes
Nom, Prénom(s)
CHARLEUX STEPHANE , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Nieul-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
LE BAILLY PATRICK , PIERRE , EUGENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Esnandes
Nom, Prénom(s)
DURAND ERIC , ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
La Jarrie
Nom, Prénom(s)
GLAJEAN PASCALRAYMOND , EMILE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Puilboreau
Nom, Prénom(s)
NICOLEAU CYRIL , NESTOR , GEORGES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Bretignolles-sur-Mer
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE - DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE -
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
L'Aiguillon-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2012
Siret
78992090700019
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation et vente de poissons et fruits de Mer
Adresse
le Corps de Garde
17230 , Charron - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6160
Date d'ajout
29/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/04/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2018, liquidateur : BARON Yannis, Raymond, Marcel, siège de la liquidation : 7 Rue du Plein Midi 17137 Marsilly
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).