Entreprise : TP LAC - SIREN 789 874 385
Identité
Dénomination
TP LAC
SIREN (siège)
789 874 385
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2012
Début d’activité
27/11/2012
Date de fin de la personne morale
19/12/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Tous travaux publics et tous travaux complémentaires accessoires
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
250 RUE DU CHATEAU D'EAU 77320 LA FERTE-GAUCHER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU PETIT TAILLIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIELLO LEONARD
Nom d'usage
AIELLO
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
La Ferte Gaucher
Nom, Prénom(s)
LECLERC FABRICE
Nom d'usage
LECLERC
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Malay le Grand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/11/2012
Siret
78987438500014
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tous travaux publics et tous travaux complémentaires accessoires
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse
250 RUE DU CHATEAU D'EAU
77320 , LA FERTE-GAUCHER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU PETIT TAILLIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/10/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 14/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 16-06-2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J191, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 30 Juin 2014. .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/04/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 28/04/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J191 date de cessation des paiements le 12/11/2013, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Louis NART, juge commissaire suppléant : Monsieur Gérard CAROL, administrateur(s) : Selarl JEROME CABOOTER mission conduite par Me CABOOTER 4 boulevard Michaël Faraday 77700 SERRIS avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 28/10/2014, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J002 2014-04-28 Ouverture redressement judiciaire 2014-05-06 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX,J065 2014-06-16 Ouverture liquidation judiciaire 2014-09-19 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX,J111 2019-10-14 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-03-25 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).