Entreprise : SCI VIVALDI - SIREN 789 720 851
Identité
Dénomination
SCI VIVALDI
SIREN (siège)
789 720 851
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2012
Début d’activité
01/01/2013
Date de fin de la personne morale
02/12/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel ou commercial. Mise en valeur, gestion et exploitation par bail, ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
38 RUE NOTRE DAME 59870 WANDIGNIES-HAMAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KRZYKAWSKI STEPHANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Wandignies-Hamage
Nom, Prénom(s)
LE CALVE NADEGE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Monchecourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
78972085100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel ou commercial. Mise en valeur, gestion et exploitation par bail, ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance
Autres Activités
Acquisition, construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel ou commercial. Mise en valeur, gestion et exploitation par bail, ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la propriété ou la jouissance
Adresse
38 RUE NOTRE DAME
59870 , WANDIGNIES-HAMAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3278
Date d'ajout
07/07/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 20/04/2014 : Partant : MOREAUX Patrice, Gérant, Associé Nouveau : MOREAU Nadége, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : KRZYKAWSKI Stéphane, Gérant, Associé devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).