Entreprise : BETTO PERBEN - SIREN 789 702 313
Identité
Dénomination
BETTO PERBEN
SIREN (siège)
789 702 313
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2012
Début d’activité
02/01/2013
Date de fin de la personne morale
02/12/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'avocat.
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
41 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Betto JEAN-GEORGES , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Saint-Gervais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
78970231300022
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'avocat.
Adresse
41 AV DE FRIEDLAND
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
78970231300014
Enseigne
SCP BETTO SERAGLINI
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
43 AV HOCHE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B2205138
Date d'ajout
15/01/2024
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 21-12-2023 a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigne M. Olivier Lichy, en qualité de juge-commissaire et Mme Marine Parnaudeau en qualité de juge-commissaire suppléant, désigne la Selarl Fides, prise en la personne de Me Céline Perdriel-Vaissière, mandataire judiciaire, 5 rue de Palestro 75002 Paris en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B2205133
Date d'ajout
09/10/2023
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 29-09-2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 03/08/2023, et a désigné juge-commissaire : M. Olivier Lichy, juge-commissaire suppléant : Mme Marine Parnaudeau, administrateur judiciaire : SELARL AJ MEYNET & Associés prise en la personne de Me Nicolas Loyer, 5 rue Saint Germain l'Auxerrois 75001 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere, 5 rue Palestro 75002 Paris, et fixe la période d'obseravtion à six mois, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2020B2205118
Date d'ajout
16/09/2020
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile professionnelle d'avocats SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 22-05-2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).