Entreprise : LA ROCHETTE PARTICIPATIONS - SIREN 789 701 851
Identité
Dénomination
LA ROCHETTE PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
789 701 851
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2012
Début d’activité
31/10/2012
Date de fin de la personne morale
03/12/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
acquisition, gestion de participations dans le capital de toutes sociétés françaises et étrangères quels qu'en soient la forme et l'objet, gestion patrimoniale, placements financiers, réalisation d'investissements immobiliers.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
13136606 EUR
Adresse du siège
A CLARAC 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELOOUSSOFF ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Pessan
Dénomination
CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Labège
Dénomination
GFA AQUITAINE - GESTION FINANCE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Floirac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/10/2012
Siret
78970185100014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
acquisition, gestion de participations dans le capital de toutes sociétés françaises et étrangères quels qu'en soient la forme et l'objet, gestion patrimoniale, placements financiers, réalisation d'investissements immobiliers.
Autres Activités
acquisition, gestion de participations dans le capital de toutes sociétés françaises et étrangères quels qu'en soient la forme et l'objet, gestion patrimoniale, placements financiers, réalisation d'investissements immobiliers.
Adresse
A CLARAC
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5353
Date d'ajout
13/12/2018
Description
Modifications relatives aux Commissaires aux Comptes à compter du 06/09/2018 : - Partant : SOCIETE LANGUEDOCIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SOLANEX (SARL), Commissaire aux comptes suppléant - Partant : COGEC (SARL), Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : GFA AQUITAINE GESTION FINANCE AUDIT (SARL), Co-Commissaire aux comptes titulaire - Changement de qualité : CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI CENTRE (SAS), Co-Commissaire aux comptes titulaire devient Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1886
Date d'ajout
27/04/2017
Description
Nomination de Co-Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant à compter du 30/06/2016 : - Nouveau : CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI CENTRE (SAS), Co-Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : SERIO Claude, Co-Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
393
Date d'ajout
28/01/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 29/12/2014 : - Ancienne : 31/03 - Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
764
Date d'ajout
05/03/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 07/02/2013 : - Ancien : 100 € - Nouveau : 21 900 100 €
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).