Entreprise : SCI PAULINE - SIREN 789 667 003
Identité
Dénomination
SCI PAULINE
SIREN (siège)
789 667 003
Date d'immatriculation au RNE
29/11/2012
Début d’activité
03/11/2012
Date de fin de la personne morale
28/11/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, construction, vente d'immeuble de terrain et d'appartement ainsi que leurs gestions, location et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
5 RUE SAINT-JACQUES 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
XIE ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1991
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
XIE SISSI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
XIE JINJIE , FRANCK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
XU HONGJUAN , CELINE
Nom d'usage
XIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/2012
Siret
78966700300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, vente d'immeuble de terrain et d'appartement ainsi que leurs gestions, location et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières.
Autres Activités
Acquisition, construction, vente d'immeuble de terrain et d'appartement ainsi que leurs gestions, location et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières.
Adresse
5 RUE SAINT-JACQUES
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2205
Date d'ajout
23/04/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2013 : Partant : BIAN Sujuan, Associé Partant : BIAN Xiaoxing, Associé Nouveau : XIE Sissi, Associé indéfiniment responsable Nouveau : XIE Alexandre, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).