Entreprise : DTC - SIREN 789 479 797
Identité
(Entreprise radiée le 09/10/2017)
Dénomination
DTC
SIREN (siège)
789 479 797
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2012
Fermeture de l'établissement - 78947979700019
- Date d'effet de la fermeture : 16/09/2017
Date de fin de la personne morale
19/11/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES 3 CROISSANTS 44000 NANTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASPAR FILLE LAMBIE VERONIQUE , YVONNE , MARIE
Nom d'usage
COLLIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ ANDRE , PAUL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
OLIVIER CHRISTINE , MARIE-CHARLES
Nom d'usage
LECLERCQ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
JOUFFROY MARIE , SIMONE , CHRISTIANE
Nom d'usage
JARLOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
JARLOT JACQUES , GABRIEL , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
CASPAR FILLE LAMBIE THIERRY , JACQUES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CLUIZEL COLETTE , LOUISE , AMELIE
Nom d'usage
SIMON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
MESNILS SUR ITON
Nom, Prénom(s)
SIMON PATRICK , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
MESNILS SUR ITON
Nom, Prénom(s)
SIMON NATHALIE , BLANCHE , MARIE
Nom d'usage
ROY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
ROY PASCAL , MARIE , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SJ MISSION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Wasquehal
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2012
Siret
78947979700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat,vente,construction,entretien,location,prise à bail de tous ensembles immobiliers
Adresse
4 RUE 4 rue des Trois Croissants
44000 , Nantes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/10/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 16-09-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/02/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-02-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Presse Océan DU : 10-02-2017, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).