Entreprise : CHOREUS DATACENTERS - SIREN 789 464 633
Identité
Dénomination
CHOREUS DATACENTERS
SIREN (siège)
789 464 633
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2012
Début d’activité
01/11/2012
Date de fin de la personne morale
19/11/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conception, réalisation et exploitation de centre de traitement et d'hébergement de données informatiques.
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
9 RUE JACQUES HILLAIRET 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Arbaretaz ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
Boltz FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Gentilly
Dénomination
LMBH & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HR AUDIT & CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2012
Siret
78946463300013
Nom commercial
CHOREUS DATACENTERS
Enseigne
CHOREUS DATACENTERS
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, réalisation et exploitation de centre de traitement et d'hébergement de données informatiques.
Adresse
9 RUE JACQUES HILLAIRET
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B230569
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 10/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01/07/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201501059 désigne liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Alain Fauqueur, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SEL Abitbol Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric Abitbol
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/03/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 31/03/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201501059 date de cessation des paiements le 16/10/2013, et a désigné juge commissaire : M. Alain Fauqueur, administrateur : SEL Abitbol Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric Abitbol 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 30/09/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).