Entreprise : AIRINSPACE S.E - SIREN 789 460 995
Identité
Dénomination
AIRINSPACE S.E
SIREN (siège)
789 460 995
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2012
Début d’activité
28/10/2003
Date de fin de la personne morale
18/11/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS
Activité principale
développement, fabrication d'équipements et produits offrant une protection contre la contamination biologique aéroportée, recherches (médicales) et conseils et services en la matière, l'exercice du commerce et la concession de licences sur ces technologies
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
4232439.14 EUR
Adresse du siège
14 RUE JEAN MONNET 78990 ELANCOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DES BRUYERES ET DES COTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DHAMELINCOURT PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHATENET STEPHANE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
CHIGNON THIERRY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Nice
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/10/2003
Siret
78946099500036
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
développement, fabrication d'équipements et produits offrant une protection contre la contamination biologique aéroportée, recherches (médicales) et conseils et services en la matière, l'exercice du commerce et la concession de licences sur ces technologies
Adresse
14 RUE JEAN MONNET
78990 , ELANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DES BRUYERES ET DES COTES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
78946099500028
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Ingènierie, études techniques
Adresse
LA GAYE
26400 , COBONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/10/2003
Siret
78946099500010
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
10 AV AMPERE
78180 , MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/011414
Date d'ajout
24/07/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 23 avril 2024 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00396 , date de cessation des paiements le 15 mars 2024 désigne Administrateur SELARL Ascagne prise en la personne de Maître Julie Lavoir 97 Rue des Chantiers 78000 Versailles avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 23 octobre 2024 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21904
Date d'ajout
23/04/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles, prononce en date du 23/04/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00396, date de cessation des paiements le 15/03/2024 désigne Administrateur SELARL Ascagne prise en la personne de Maître Julie Lavoir 97 Rue des Chantiers 78000 Versailles avec pour mission : assister, Mandataire judiciaire SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles, et ouvre une période d'observation expirant le 23/10/2024 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
1992
Date d'ajout
28/01/2013
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination AIRINSPACE Forme juridique SAS Siège social 10 avenue Ampère 78180 Montigny le Bretonneux Rcs 442 635 561
Numéro d'observation
97677
Date d'ajout
21/11/2012
Description
- société déjà constituée transfert de siège de Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam à compter du 14 novembre 2012
Numéro d'observation
97522
Date d'ajout
19/11/2012
Description
Nom de domaine Internet : airinspace.com
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).